how to add multiline subscripts under \sum_?# TeX - TeX电子排版系统
C*G
1 楼
http://www.changzhou.gov.cn/ns_news/423135064245326
费高云,男,1971年8月出生,汉族,江苏淮安人,大学文化,硕士学位,1992年12
月入党,1993年8月参加工作。
1989年9月扬州工学院无线电技术专业学习;1993年8月邗江县施桥镇团委副书记、
书记;1995年5月邗江团县委副书记;1996年8月书记;1999年5月邗江县运西乡党委副
书记、乡长;2000年11月仪征市委常委、纪委书记;2002年5月市委常委、副市长(其
间:2004年12月获南京大学公共管理专业硕士学位);2004年12月同时任扬州化学工业
园区党工委委员、管委会副主任(至2007年9月)(其间:2005年6月至9月扬州市赴美
公共管理与工商管理培训班学习);2006年12月仪征市委副书记、代市长、市长;2007
年9月同时任扬州化学工业园区党工委副书记(至2009年10月);2008年11月仪征市委
书记;2009年10月同时任扬州化学工业园区党工委书记;2011年7月南通市委常委、通
州区委书记;2012年6月同时任市委组织部部长,同年9月市委常委、组织部部长兼启东
市委书记;2013年2月常州市委副书记,同年3月同时任副市长、市政府党组书记兼市行
政学院院长,同年7月市委副书记、代市长、市政府党组书记兼市行政学院院长;2014
年1月市委副书记、市长、市政府党组书记兼市行政学院院长。
十二次省党代会代表;省十一届、十二届人大代表。
人家25岁就当县委书记了,千人们恐怕博士还没毕业吧
http://www.changzhou.gov.cn/ns_news/305135064250702
史志军,男,1969年4月出生,汉族,江苏溧阳人,党校大学文化,1990年6月入党
,1988年11月参加工作。
1988年11月溧阳啤酒厂副厂长;1991年11月厂长、党支部书记;1996年1月溧阳市
埭头乡副乡长;1998年4月党委副书记、乡长(其间:1996年8月至1999年6月中央党校
函授学院经济管理专业学习);2000年1月埭头镇党委书记(其间:2000年8月至2002年
12月中央党校函授学院法律专业学习);2002年6月溧阳市市长助理;2003年1月溧阳市
副市长;2004年9月溧阳市委常委、副市长(其间:2005年9月至2005年12月江苏省委党
校第25期县处级中青班学习);2007年12月溧阳市委副书记;2008年6月常州市天宁区
委副书记、代区长;2009年1月天宁区委副书记、区长;2010年12月天宁区委书记、区
人武部党委第一书记;2012年3月起天宁区委书记、区人大常委会主任、党组书记、区
人武部党委第一书记;2012年6月当选为常州市副市长。
十二次省党代会代表;十一届市委委员。
人家19岁就当副厂长了,29岁当乡长,34岁当副市长,比一干千人们强多了。
费高云,男,1971年8月出生,汉族,江苏淮安人,大学文化,硕士学位,1992年12
月入党,1993年8月参加工作。
1989年9月扬州工学院无线电技术专业学习;1993年8月邗江县施桥镇团委副书记、
书记;1995年5月邗江团县委副书记;1996年8月书记;1999年5月邗江县运西乡党委副
书记、乡长;2000年11月仪征市委常委、纪委书记;2002年5月市委常委、副市长(其
间:2004年12月获南京大学公共管理专业硕士学位);2004年12月同时任扬州化学工业
园区党工委委员、管委会副主任(至2007年9月)(其间:2005年6月至9月扬州市赴美
公共管理与工商管理培训班学习);2006年12月仪征市委副书记、代市长、市长;2007
年9月同时任扬州化学工业园区党工委副书记(至2009年10月);2008年11月仪征市委
书记;2009年10月同时任扬州化学工业园区党工委书记;2011年7月南通市委常委、通
州区委书记;2012年6月同时任市委组织部部长,同年9月市委常委、组织部部长兼启东
市委书记;2013年2月常州市委副书记,同年3月同时任副市长、市政府党组书记兼市行
政学院院长,同年7月市委副书记、代市长、市政府党组书记兼市行政学院院长;2014
年1月市委副书记、市长、市政府党组书记兼市行政学院院长。
十二次省党代会代表;省十一届、十二届人大代表。
人家25岁就当县委书记了,千人们恐怕博士还没毕业吧
http://www.changzhou.gov.cn/ns_news/305135064250702
史志军,男,1969年4月出生,汉族,江苏溧阳人,党校大学文化,1990年6月入党
,1988年11月参加工作。
1988年11月溧阳啤酒厂副厂长;1991年11月厂长、党支部书记;1996年1月溧阳市
埭头乡副乡长;1998年4月党委副书记、乡长(其间:1996年8月至1999年6月中央党校
函授学院经济管理专业学习);2000年1月埭头镇党委书记(其间:2000年8月至2002年
12月中央党校函授学院法律专业学习);2002年6月溧阳市市长助理;2003年1月溧阳市
副市长;2004年9月溧阳市委常委、副市长(其间:2005年9月至2005年12月江苏省委党
校第25期县处级中青班学习);2007年12月溧阳市委副书记;2008年6月常州市天宁区
委副书记、代区长;2009年1月天宁区委副书记、区长;2010年12月天宁区委书记、区
人武部党委第一书记;2012年3月起天宁区委书记、区人大常委会主任、党组书记、区
人武部党委第一书记;2012年6月当选为常州市副市长。
十二次省党代会代表;十一届市委委员。
人家19岁就当副厂长了,29岁当乡长,34岁当副市长,比一干千人们强多了。